Dorthe Kabat Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | D.J. FYN HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 109.069' DKK BILFAKTA ApS (Nu: FB Følager ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -13.562' DKK LINDEGAARDENS HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 123.225' DKK BILFAKTA ApS (Nu: FB Følager ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 57.024' DKK BILFAKTA ApS (Nu: FB Følager ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FRIRUM A/S (Nu: LJ Fashion Textiles ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LINDEGAARDENS HOLDING A/S (24 år 10 måneder) |
Seed: 660275587
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 ved D.J. FYN HOLDING ApS med titlen som Ejer og Direktør. Dorthe Kabat Johansen erhvervede virksomheden D.J. FYN HOLDING ApS d. 1. december 1999. Dorthe har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Dorthe nu bestreddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et underskud på 6.513' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LINDEGAARDENS HOLDING A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
D.J. FYN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Svendborgvej 251B K/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LINDEGAARDENS FINANS ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via LINDEGAARDENS HOLDING A/S -
KOBOTS A/S UNDER KONKURS
Via LINDEGAARDENS HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
D.J. FYN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
LINDEGAARDENS HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.10.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (13)
-
LINDEGAARDENS HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
Kontoret v/Dorthe Kabat Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
Svendborgvej 251B I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019
Blå bog (fortsat)
Dorthe har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.1999 - 11.08.2019
Reel ejer
12.08.2019 - 29.08.2024
Ejerandel: 25% -
Ejer
03.04.2013 - 31.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 30.09.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.12.1999 - 11.08.2019
Direktør
01.12.1999 - Stadig aktiv
Ejer
12.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Dorthe Kabat Johansen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LINDEGAARDENS HOLDING A/S (ejer lige nu 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 84.557' DKK.
• D.J. FYN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 84.557' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Dorthe Kabat Johansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor LINDEGAARDENS HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 16.676' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LINDEGAARDENS HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 13.562' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Lene Johansen.