Klaus Lundgaard Schubert
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2006 - 31. maj 2008 |
Karrieren startede hos: | Klaus Lundgaard Pedersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klaus Lundgaard Pedersen (1 år 8 måneder) |
Seed: 194214206
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Klaus Lundgaard Schubert. Første gang Klaus var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2006 hos Klaus Lundgaard Pedersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Klaus Lundgaard Schubert der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Klaus i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 31. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2008.
Tidslinje (2)
-
Klaus Lundgaard Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2008
Registreringsdato: 31.05.2008 -
Klaus Lundgaard Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 3 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2022 - 01.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 31.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Hans Kjeldsen.