Mattias Christoffer Leth-Hardrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATTIASMEDIA v/ Mattias Christoffer Leth-Hardrup (Ejer) |
Største overskud: | 51' DKK MATTIASTECH Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -32' DKK Bodyspaces IVS (2017) |
Største egenkapital: | 152' DKK MATTIASTECH Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 250' DKK MATTIASTECH Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Bodyspaces IVS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af MATTIASMEDIA v/ Mattias Christoffer Leth-Hardrup (17 år 9 måneder) |
Seed: 43961023
Det begyndte for alvor dengang i 2006 i MATTIASMEDIA v/ Mattias Christoffer Leth-Hardrup (tidligere Mattiasmedia v/Mattias Hardrup) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mattias Christoffer Leth-Hardrup der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mattias i 17 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MATTIASTECH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OPERATE TECHNOLOGY A/S
Via MATTIASTECH Holding ApS
Direktørposter (1)
-
MATTIASTECH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Mattiasmedia v/Mattias Hardrup (Nu: MATTIASMEDIA v/ Mattias Christoffer Leth-Hardrup) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
MATTIASTECH Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020 -
MATTIASTECH Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020
Blå bog (fortsat)
Mattias har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2006 - 30.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.02.2016 - 20.11.2017
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
06.04.2009 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mattias Christoffer Leth-Hardrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MATTIASTECH Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 136' DKK. Igennem sit holdingselskab MATTIASTECH Holding ApS har Mattias dermed også ejerandele i OPERATE TECHNOLOGY A/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Mattias Christoffer Leth-Hardrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MATTIASTECH Holding ApS fremviste et overskud på 51' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Bodyspaces IVS fremviste et underskud på 32' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mattias' netværk er Mads Gorm Vöge.