Nanna Terp-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PREBEN TERP-NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 697.655' DKK ABENA HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -147.593' DKK ABENA HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.067.957' DKK ABENA HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.688.017' DKK ABENA HOLDING A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 208 årsværk hos ABENA LOGISTIK A/S (Nu: ABENA GLOBAL SUPPLY A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PREBEN TERP-NIELSEN A/S (20 år 11 måneder) |
Seed: 985467122
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 i PREBEN TERP-NIELSEN A/S som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Nanna Terp-Nielsen nu besiddet i 20 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 53.553' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PREBEN TERP-NIELSEN A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
ABENA HOLDING A/S
Via PREBEN TERP-NIELSEN A/S -
PRODUKTIONS HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
RUL-LET A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
ABENA GLOBAL SUPPLY A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
ABENA PRODUKTION A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
Abena Facility A/S
Via PRODUKTIONS HOLDING A/S -
SCAN-CLEAN ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
ELVSTRØM SAILS A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
Elvstrøm Sails Ejendom ApS
Via ELVSTRØM SAILS A/S -
Elvstrøm Sailwear A/S
Via ELVSTRØM SAILS A/S -
ABENA DATA ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
INDUSTRI HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
BOISEN SAFETY A/S
Via INDUSTRI HOLDING A/S -
OX-ON A/S
Via INDUSTRI HOLDING A/S -
DETAIL HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
SCANPACKAGING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
ABENA GROUP MARKETING ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
Abena Innovation A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
Aquatime ApS
Via ABENA HOLDING A/S -
INSTITUTIONS HOLDING A/S
Via ABENA HOLDING A/S -
ABENA A/S
Via INSTITUTIONS HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
PREBEN TERP-NIELSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2003 -
ABENA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2015 -
Abena Innovation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Abena Innovation A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
ABENA LOGISTIK A/S (Nu: ABENA GLOBAL SUPPLY A/S) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2016
Registreringsdato: 28.04.2016 -
ABENA HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015
Blå bog (fortsat)
Nanna har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
25.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ABENA HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via PREBEN TERP-NIELSEN A/S -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.03.2011 - 08.04.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
25.11.2004 - 28.04.2016
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor PREBEN TERP-NIELSEN A/S fremviste et overskud på 263.578' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PREBEN TERP-NIELSEN A/S fremviste et underskud på 53.553' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nanna' netværk er Sune Terp-nielsen.