Anders Lynggaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | 5 Consult I/S (Ejer) |
Største overskud: | 19.688' DKK ALynggaard Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -1.227' DKK MFT Energy 3 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 33.074' DKK ALynggaard Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.221' DKK MFT Energy 3 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MFT Energy 3 ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALynggaard Holding ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 1321586588
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 hos 5 Consult I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Nanna Terp-Nielsen, Michael Pilegaard Lund, Lasse Jæger Nielsen, Mads Segeberg Sørensen at Anders Lynggaard stiftede 5 Consult I/S den dag i december 2006. Titlen som Ejer og Stifter havde Anders i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 31. oktober 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. oktober 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALynggaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MFT Energy 3 ApS
Via ALynggaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ALynggaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2019 -
MFT Energy 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
MFT Energy 3 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
MFT Energy 3 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
MFT Energy 3 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
ALynggaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2019
Registreringsdato: 10.01.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ALynggaard Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 25.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2006 - 31.10.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Lynggaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ALynggaard Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33.074' DKK. Igennem sit holdingselskab ALynggaard Holding ApS har Anders dermed også ejerandele i MFT Energy 3 ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anders Lynggaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ALynggaard Holding ApS fremviste et overskud på 19.688' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MFT Energy 3 ApS fremviste et underskud på 1.227' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Malene Sun Kim Friis.