Hans Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FCM HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.988' DKK SLOVAKIAN FIELD INVEST A/S (2021) |
Største underskud: | -64.683' DKK IKAST FS ELITEFODBOLD A/S (Nu: FCM HOLDING A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 119.622' DKK NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) (2021) |
Største gæld: | 198.147' DKK NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 129 årsværk hos NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DAN SWEEP A/S (17 år 10 måneder) |
Seed: 703829402
Karrieren som erhvervsleder startede i 1999 i FCM HOLDING A/S (tidligere IKAST FS ELITEFODBOLD A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Pedersen i 8 måneder, før fratrædelsen d. 25. november 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor sportsklubber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et underskud på 10.680' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. maj 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
DAN SWEEP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2006
Tidslinje (23)
-
Hans Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
Hans Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017 -
JAGTSELSKABET CMC A/S (Nu: CMC AGRO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2015
Registreringsdato: 17.06.2015
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2017 - 12.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2007 - 17.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2008 - 27.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2007 - 22.02.2010
Bestyrelsesmedlem
05.02.2014 - 31.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i DAN SWEEP A/S der præsenterede et overskud på 1.963' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DAN SWEEP A/S der præsenterede et underskud på 2.352' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 10 måneder fra 2006 til i dag hos DAN SWEEP A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.666' DKK (NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.352' DKK (DAN SWEEP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 105.259' DKK (NIEBUHR TANDHJULSFABRIK A/S (Nu: NIEBUHR GEARS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.015' DKK (SLOVAKIAN FIELD INVEST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Kai Verner Kristensen.