June Maria Stevn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tristan's univers v/June M Carlsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.040' DKK Bongusta ApS (2023) |
Største underskud: | -2.044' DKK STEVN EQUISTRIAN ApS (2020) |
Største egenkapital: | 8.972' DKK STEVN EQUISTRIAN ApS (2017) |
Største gæld: | 27.962' DKK Svanelundskrogen ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Bongusta ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af STEVN EQUISTRIAN ApS (16 år 10 måneder) |
Seed: 506625653
Karrieren som leder begyndte den dag i 2007 hos Tristan's univers v/June M Carlsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af June Maria Stevn der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde June i 8 måneder, inden stoppet den 30. september 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
STEVN EQUISTRIAN ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
The June World I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Svanelundskrogen ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Valora Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Havskum Ebeltoft ApS
Via Svanelundskrogen ApS -
Havnehuset Ebeltoft ApS
Via Svanelundskrogen ApS -
qubiq A/S
Via Svanelundskrogen ApS -
Skibbyvej 35 ApS
Via qubiq A/S -
Skovlundvej 13 ApS
Via qubiq A/S -
Røg & Damp ApS
Via Svanelundskrogen ApSNyt selskab -
Bongusta ApS
Via Valora Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Valora Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
STEVN EQUISTRIAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2007 -
Havnehuset Ebeltoft ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2020 -
Bongusta ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.07.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Bongusta ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Valora Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
Valora Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Bongusta ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.07.2021
Registreringsdato: 21.07.2021
Blå bog (fortsat)
June har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Valora Holding ApS -
Reel ejer og Direktør
19.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
June Maria Stevn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Valora Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.180' DKK. Gennem sit holdingselskab Valora Holding ApS har June dermed også andele i Bongusta ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for June Maria Stevn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bongusta ApS landede et overskud på 4.040' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor STEVN EQUISTRIAN ApS landede et underskud på 2.044' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.040' DKK (Bongusta ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 381' DKK (STEVN EQUISTRIAN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.429' DKK (Bongusta ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (Havnehuset Ebeltoft ApS).
En af de forbindelser som går igen i June' netværk er Mikael Toftebjerg Stevn.