Helle Mering
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYTORVET 1-7. HEDENSTED ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.090' DKK HPM HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -369' DKK HPM HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.360' DKK HPM HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.797' DKK HPM HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOSY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOSY A/S (27 år 6 måneder) |
Seed: 544424881
Det begyndte for alvor dengang i 1996 hos BYTORVET 1-7. HEDENSTED ApS (tidligere BYTORVET, HEDENSTED ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Helle Mering i 11 år, inden stoppet den 18. juni 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Gammel Smidstrup Ejendomme v/ Peter & Helle Mering
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HPM HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SOSY A/S
Via HPM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SOSY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2003 -
HPM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
SOSY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.1997
Tidslinje (25)
-
EXAMINATOR A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2013
Registreringsdato: 12.07.2013 -
EXAMINATOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2013
Registreringsdato: 12.07.2013 -
K/S BYTORVET. HEDENSTED (Kommanditistrepræsentant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2008
Registreringsdato: 14.02.2008
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
28.04.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.1997 - Stadig aktiv
Direktør
27.04.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.05.2007 - 12.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.02.1997 - 14.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HPM HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.090' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HPM HOLDING ApS fremviste et underskud på 369' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 948' DKK (SOSY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.360' DKK (HPM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.346' DKK (SOSY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Peter Mering.