Christian Mattle
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skov-, Land- & Haveservice V/Christian Thastum Kyed Mattle (Ejer) |
Største overskud: | 1.524' DKK MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (2017) |
Største underskud: | -1.153' DKK MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.395' DKK GBI Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 2.705' DKK MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 779742835
Det hele startede for alvor en dag i 2007 ved Skov-, Land- & Haveservice V/Christian Thastum Kyed Mattle med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Christian Mattle der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christian i 5 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor serviceydelser til skovbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GBI Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MATTLE NATUR & ANLÆG ApS
Via GBI Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MATTLE NATUR & ANLÆG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2010 -
GBI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2017
Tidslinje (7)
-
MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2017
Registreringsdato: 21.06.2017 -
GBI Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2017
Registreringsdato: 21.06.2017 -
GBI Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2017
Registreringsdato: 21.06.2017
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.12.2010 - 21.06.2017
Direktør
29.12.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.06.2017 - 16.03.2023
Reel ejer
17.03.2023 - 30.04.2024
Reel ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Mattle er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GBI Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 111' DKK. Igennem holdingselskabet GBI Holding ApS har Christian derfor også ejerandele i MATTLE NATUR & ANLÆG ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Mattle, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MATTLE NATUR & ANLÆG ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.524' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MATTLE NATUR & ANLÆG ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.153' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.153' DKK (MATTLE NATUR & ANLÆG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 111' DKK (GBI Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -617' DKK (MATTLE NATUR & ANLÆG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jakob Wiborg Hansen.