Jan Jonstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hæstrup Træindustri v/Jan Jonstrup (Ejer) |
Største overskud: | 257' DKK Hæstrup Træindustri ApS (2022) |
Største underskud: | -596' DKK Hæstrup Træindustri ApS (2019) |
Største egenkapital: | 691' DKK Hæstrup Træindustri ApS (2023) |
Største gæld: | 6.581' DKK Hæstrup Træindustri ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Hæstrup Træindustri ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hæstrup Træindustri v/Jan Jonstrup (9 år 4 måneder) |
Seed: 1813736204
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 ved Hæstrup Træindustri v/Jan Jonstrup (tidligere Hæstrup Maskinsnedkeri v/Jan Jonstrup) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Jonstrup der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jan i 9 år 4 måneder, før fratrædelsen den 25. maj 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen fremstilling af sammensatte parketstave. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hæstrup Træindustri Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hæstrup Træindustri ApS
Via Hæstrup Træindustri Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hæstrup Træindustri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2016 -
Hæstrup Træindustri Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Hæstrup Træindustri ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.03.2019
Registreringsdato: 28.03.2019 -
Hæstrup Træindustri Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018 -
Hæstrup Træindustri Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.05.2016 - 28.03.2019
Direktør
26.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.05.2017 - 27.03.2019
Reel ejer
28.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 25.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Jonstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hæstrup Træindustri Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -9' DKK. Igennem sit holdingselskab Hæstrup Træindustri Holding ApS har Jan dermed også ejerandele i Hæstrup Træindustri ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jan Jonstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Hæstrup Træindustri ApS fremviste et overskud på 257' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Hæstrup Træindustri ApS fremviste et underskud på 596' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 149' DKK (Hæstrup Træindustri ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 691' DKK (Hæstrup Træindustri ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9' DKK (Hæstrup Træindustri Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Brian Helledie Jonstrup.