Chris Sylvester Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trinis Productions I/S v/Christian Andersen, Chris Sylvester Pedersen og Torben Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 639' DKK Blue IT ApS (2023) |
Største underskud: | -738' DKK Blue IT ApS (2021) |
Største egenkapital: | 911' DKK Blue IT ApS (2020) |
Største gæld: | 3.899' DKK Blue IT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Blue IT ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aasholm Holding ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 2070088004
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2007 ved Trinis Productions I/S v/Christian Andersen, Chris Sylvester Pedersen og Torben Jørgensen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Christian Rosland Andersen, Torben Jørgensen at Chris Sylvester Pedersen stiftede Trinis Productions I/S v/Christian Andersen, Chris Sylvester Pedersen og Torben Jørgensen den dag i januar 2007. Rollen som Ejer og Stifter havde Chris i 10 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen film- og videoproduktion. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aasholm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Blue IT ApS
Via Aasholm Holding ApS -
Service2Bike ApS
Via Blue IT ApS -
Redigium ApS
Via Aasholm Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Aasholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2016 -
Service2Bike ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Blue IT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2016 -
Redigium ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Plature ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
Redigium ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
Service2Bike ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Chris har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
05.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Aasholm Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2022 - 21.11.2023
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer
22.12.2016 - 13.07.2023
Direktør
22.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2019 - 10.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Chris Sylvester Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aasholm Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 221' DKK. Gennem sit holdingselskab Aasholm Holding ApS har Chris dermed også andele i Blue IT ApS (50-66.65%) og Redigium ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Chris Sylvester Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Blue IT ApS landede et overskud på 639' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Blue IT ApS landede et underskud på 738' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 639' DKK (Blue IT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 410' DKK (Plature ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 501' DKK (Blue IT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (Redigium ApS).
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Brian Jensen Nonbo.