Kristina Bodal-Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Højvang-Design I/S v/Line Højvang Christiansen og Kristina Bodal (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -56' DKK Dansk Skovcertificering ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 35' DKK Dansk Skovcertificering ApS (2021-22) |
Største gæld: | 90' DKK Dansk Skovcertificering ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bodal - skov & natur (9 år 8 måneder) |
Seed: 282455018
Det hele startede for alvor en dag i 2006 ved Højvang-Design I/S v/Line Højvang Christiansen og Kristina Bodal med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Line Højvang Christiansen at Kristina Bodal-Lauridsen stiftede Højvang-Design I/S v/Line Højvang Christiansen og Kristina Bodal den dag i december 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kristina i 1 år 4 måneder, før stoppet den 6. maj 2008.
Virksomheden opererede indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kristina Bodal Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKOVSØHUS NATUR ApS
Via Kristina Bodal Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kristina Bodal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Dansk Skovcertificering ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Bodal - skov & natur (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Kristina Bodal Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
Kristina Bodal Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kristina har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
14.04.2014 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.12.2006 - 06.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kristina Bodal-Lauridsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kristina Bodal Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem holdingselskabet Kristina Bodal Holding ApS har Kristina derfor også ejerandele i SKOVSØHUS NATUR ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Kristina Bodal-Lauridsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Kristina' netværk er Verner Lauritsen.