Frederik Schønning
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LORI INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.905' DKK ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2021) |
Største underskud: | -6' DKK LORI INVEST ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 10.184' DKK ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2023) |
Største gæld: | 15.685' DKK ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2020) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LORI INVEST ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 2133387364
Det hele startede i 2005 hos LORI INVEST ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Ejer og Direktør. Det var sammen med forretningspartneren Hans Henrik Aabenhus Berthing at Frederik Schønning stiftede LORI INVEST ApS den dag i december 2005. Titlen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Ejer og Direktør har Frederik nu bestreddet i 11 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023-24 som viste et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LORI INVEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
LORI INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2017
Repræsentant (22)
-
Overlæger i Staten
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENINGS FOND
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Overlægeforeningen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Dansk Neurologisk Selskab
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023 -
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
ADMINISTRATIONSUDVALGET
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.03.2023 -
Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
FORENINGEN AF PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023 -
Dansk Reumatologisk Selskab
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Dansk Epilepsi Selskab
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.06.2023 -
DANSK PSYKIATRISK SELSKAB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Læger i Erhvervslivet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
FORENINGEN AF SPECIALLÆGER
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023 -
Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.03.2023 -
DET MEDICINSKE SELSKAB I KBH
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023 -
FORENINGEN AF SPECIALLÆGERS FOND
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023 -
Universitetsansatte Lægers Forening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2023 -
Foreningen af Kommunalt ansatte Læger
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.03.2023 -
DANSK UROLOGISK SELSKAB FÆLLESSEKRETARIATET
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
DANSK UROLOGISK SELSKAB FÆLLESSEKRETARIATET
Tilknyttet som repræsentantDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
Dansk Epilepsi Selskab
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Frederik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor LORI INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 317' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LORI INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.831' DKK (ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1' DKK (LORI INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.184' DKK (ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 224' DKK (LORI INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Anders Dupont.