Lene Susgaard Lodahl
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HME HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.852' DKK HEE ENTREPRISE A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.146' DKK HME HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 7.709' DKK HEE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 24.356' DKK HEE ENTREPRISE A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos HEE ENTREPRISE A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HME HOLDING A/S (23 år 10 måneder) |
Seed: 625739062
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2000 hos HME HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Lene Susgaard Lodahl nu besiddet i 23 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 516' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
HEE ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2022 -
HME HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Lene Madsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
HEE ENTREPRISE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
Lene Madsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2007
Registreringsdato: 02.01.2007
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.01.2007 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2005 - 30.12.2005
Bestyrelsesmedlem
13.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene Susgaard Lodahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos HEE ENTREPRISE A/S der præsenterede et overskud på 1.251' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos HME HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.146' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 10 måneder fra 2000 til i dag hos HME HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.251' DKK (HEE ENTREPRISE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 516' DKK (HME HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.709' DKK (HEE ENTREPRISE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -5.956' DKK (HME HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Erling Madsen.