Jens Steen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kromann Reumert (Ejer) |
Største overskud: | 124.472' DKK REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE (2019) |
Største underskud: | -23.798' DKK REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE (2022) |
Største egenkapital: | 186.134' DKK REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE (2021) |
Største gæld: | 24.344' DKK REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kromann Reumert (18 år 8 måneder) |
Seed: 939916981
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2006 hos Kromann Reumert i hvervet som Ejer. Jens Steen Jensen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2006 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jens af: John Jakobsen, Carsten Fode, Michael Keldsen og 51 andre personer. Titlen som Ejer har Jens nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kromann Reumert
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
KR 332 ApS
Via Kromann Reumert -
KR 649 A/S
Via KR 332 ApS -
KR 1999 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2000 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2001 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2002 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2003 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2005 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2004 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S
Via Kromann Reumert
Tidslinje (23)
-
GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2022
Registreringsdato: 02.12.2022 -
LUNDBECK INS A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2022 - 29.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.08.2020 - 30.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Steen Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE der præsenterede et overskud på 3.160' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE der præsenterede et underskud på 486' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2009 til 2015 hos REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Bent Kemplar.