Esben Kronborg Veggerby
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Veggerby Montage v/ Esben Veggerby (Ejer) |
Største overskud: | 1.246' DKK EM Invest Vodskov ApS (2019) |
Største underskud: | -44' DKK EM Invest Vodskov ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.733' DKK EM Invest Vodskov ApS (2021) |
Største gæld: | 32.369' DKK EM Invest Vodskov ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EM Invest Vodskov ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EM Invest Vodskov ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 1808112118
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 ved Veggerby Montage v/ Esben Veggerby (tidligere Esben Dissing Veggerby) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Esben Kronborg Veggerby der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Esben i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen reparation af maskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fuglsang 26 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EM Invest Vodskov ApS
Via Fuglsang 26 ApS -
VELAR Trading ApS
Via Fuglsang 26 ApS
Direktørposter (3)
-
VELAR Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021 -
Fuglsang 26 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2016 -
EM Invest Vodskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Dato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
VELAR Trading ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
Fuglsang 26 IVS (Nu: Fuglsang 26 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016
Navnehistorik (2)
-
03.09.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 02.09.2024
Blå bog (fortsat)
Esben har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.12.2021 - 29.06.2022
Direktør
21.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
10.07.2015 - 14.06.2016
Direktør og Reel ejer
10.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2008 - 10.02.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Esben Kronborg Veggerby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fuglsang 26 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.058' DKK. Gennem sit holdingselskab Fuglsang 26 ApS har Esben dermed også andele i EM Invest Vodskov ApS (50-66.65%) og VELAR Trading ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Esben Kronborg Veggerby, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EM Invest Vodskov ApS landede et overskud på 1.246' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor EM Invest Vodskov ApS landede et underskud på 44' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 111' DKK (EM Invest Vodskov ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.707' DKK (EM Invest Vodskov ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (VELAR Trading ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Morten Søgaard Kristensen.