Henrik Lysemose Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Taarnhøjgaard I/S v/Søren Kristian Jensen og Henrik Jensen (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.027' DKK TERKELSBJERG ApS (2016) |
Største underskud: | -57' DKK TERKELSBJERG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.387' DKK TERKELSBJERG ApS (2017) |
Største gæld: | 22' DKK TERKELSBJERG ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TERKELSBJERG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Taarnhøjgaard (17 år 6 måneder) |
Seed: 1191356302
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 ved Taarnhøjgaard I/S v/Søren Kristian Jensen og Henrik Jensen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Søren Kristian Jensen at Henrik Lysemose Jensen stiftede Taarnhøjgaard I/S v/Søren Kristian Jensen og Henrik Jensen den dag i april 2007. Rollen som Ejer og Stifter havde Henrik i 10 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Taarnhøjgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TERKELSBJERG ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Høng Landbrugsskoles Elevforening
Fratrådt som repræsentantDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Høng Landbrugsskoles Elevforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
Taarnhøjgaard I/S v/Søren Kristian Jensen og Henrik Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
10.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
10.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TERKELSBJERG ApS fremviste et overskud på 1.027' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TERKELSBJERG ApS fremviste et underskud på 57' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Søren Kristian Jensen.