Martin Gejl
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MGHolding ApS (Stifter) |
Største overskud: | 3.488' DKK AGROLAB A/S (2017) |
Største underskud: | -333' DKK AGROLAB A/S (2021) |
Største egenkapital: | 7.669' DKK MARTIN GEJL HOLDING ApS (Nu: MGHolding ApS) (2023) |
Største gæld: | 12.595' DKK AGROLAB A/S (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos AGROLAB A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MGHolding ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 215610279
Det begyndte den dag i 2007 ved MGHolding ApS (tidligere MARTIN GEJL HOLDING ApS) i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Martin Gejl nu besiddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.339' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AGROLAB A/S
Ejerandel: 90-99.99% -
MGHolding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MGScience Aps
Via MGHolding ApS
Direktørposter (2)
-
MGHolding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2007 -
MGScience Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
AGROLAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.12.2019
Tidslinje (11)
-
AGROLAB A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
AGROLAB A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
AGROLAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2019
Registreringsdato: 04.12.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
26.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
10.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.2007 - 05.12.2019
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 92,5% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Gejl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MGHolding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.669' DKK. Gennem sit holdingselskab MGHolding ApS har Martin dermed også andele i AGROLAB A/S (90-99.99%) og MGScience Aps (100%).
Du kan se koncerndiagram for Martin Gejl, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor AGROLAB A/S landede et overskud på 3.488' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AGROLAB A/S landede et underskud på 333' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.041' DKK (AGROLAB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.669' DKK (MARTIN GEJL HOLDING ApS (Nu: MGHolding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 848' DKK (MGScience Aps).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Carl Hedegaard Jensen.