Anders Ertmann
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 30. MARTS 2000 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.330' DKK TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2020-21) |
Største underskud: | -58.484' DKK TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 54.916' DKK STROEDERALTON A/S (Nu: INTERMAIL DANMARK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 56.221' DKK TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 234 årsværk hos INTERMAIL A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LNP MARKET DEVELOPMENT A/S (19 år 1 måned) |
Seed: 637147642
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 i AKTIESELSKABET AF 30. MARTS 2000 som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Ertmann i 11 måneder, inden stoppet d. 25. oktober 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERTMANN INVESTMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SOURCEIT SOLUTIONS ApS
Via ERTMANN INVESTMENT ApS -
Din Scanningsjordemoder ApS
Via ERTMANN INVESTMENT ApS
Direktørposter (4)
-
ERTMANN INVESTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2009 -
INTERMAIL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017 -
INTERMAIL DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2018 -
CapHold IM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2023 -
INTERMAIL DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018 -
SOURCEIT SOLUTIONS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.2014 -
Din Scanningsjordemoder ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (77)
-
CapHold IM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
LNP CORPORATE FINANCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
LNP MARKET DEVELOPMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
06.04.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2004 - 15.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Ertmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i STROEDERALTON A/S (Nu: INTERMAIL DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 10.186' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSAKTIESELSKABET MATR.43 EI AVEDØRE BY (Nu: Kamhusene ApS) der præsenterede et underskud på 23.372' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 1 måned fra 2004 til 2024 hos LNP CORPORATE FINANCE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.985' DKK (STROEDERALTON A/S (Nu: INTERMAIL DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET MATR.43 EI AVEDØRE BY (Nu: Kamhusene ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 54.916' DKK (STROEDERALTON A/S (Nu: INTERMAIL DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET MATR.43 EI AVEDØRE BY (Nu: Kamhusene ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Ida Madsen-mygdal.