Claus Gersdorff Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | gersdorff research v/Claus Gersdorff Hansen (Stifter) |
Største overskud: | 96' DKK Act In Fact ApS (2023) |
Største underskud: | -32' DKK Gersdorff Holding IVS (Nu: Gersdorff Consult ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 129' DKK SPOT:ON CLUB ApS (2023) |
Største gæld: | 103' DKK Act In Fact ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SPOT:ON CLUB ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af gersdorff research v/Claus Gersdorff Hansen (17 år 7 måneder) |
Seed: 853300365
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 i gersdorff research v/Claus Gersdorff Hansen med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Claus Gersdorff Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Claus nu bestreddet i 17 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
gersdorff research v/Claus Gersdorff Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Gersdorff Consult ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPOT:ON CLUB ApS
Via Gersdorff Consult ApS
Direktørposter (2)
-
SPOT:ON CLUB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021 -
Gersdorff Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Act In Fact ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
SPOT:ON CLUB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021 -
Gersdorff Holding IVS (Nu: Gersdorff Consult ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
16.05.2019 - 01.04.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
28.03.2019 - 02.11.2020
Ejer
28.03.2019 - Stadig aktiv
Direktør
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Gersdorff Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gersdorff Consult ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -41' DKK. Igennem holdingselskabet Gersdorff Consult ApS har Claus derfor også ejerandele i SPOT:ON CLUB ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Claus Gersdorff Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SPOT:ON CLUB ApS kunne offentliggøre et overskud på 88' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Gersdorff Holding IVS (Nu: Gersdorff Consult ApS) kunne offentliggøre et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 96' DKK (Act In Fact ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Gersdorff Holding IVS (Nu: Gersdorff Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 129' DKK (SPOT:ON CLUB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -41' DKK (Gersdorff Holding IVS (Nu: Gersdorff Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Lars Gjøls-andersen.