Jens Otto Riis Villumsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.O. BYG SÆBY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.872' DKK Celco Handel & Håndværk ApS (2022) |
Største underskud: | -9.446' DKK Celco Flisefirma ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.924' DKK Celco Handel & Håndværk ApS (2022) |
Største gæld: | 18.641' DKK Celco Flisefirma ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Celco Flisefirma ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JORV HOLDING ApS (9 år 1 måned) |
Seed: 490881958
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1987 i J.O. BYG SÆBY ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 1897) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jens Otto Riis Villumsen i 4 år 3 måneder, inden stoppet d. 4. april 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. april 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Celco 2019 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Celco Handel & Håndværk ApS
Via Celco 2019 Holding ApS -
Celco Fliseentreprise ApS
Via Celco 2019 Holding ApS -
Celco Flisefirma ApS UNDER KONKURS
Via Celco 2019 Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Celco Handel & Håndværk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2016 -
Celco Fliseentreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2017 -
Celco 2019 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2019
Tidslinje (36)
-
Celco Flisefirma ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Celco Flisefirma ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2020
Registreringsdato: 24.04.2020 -
Celco Fliseentreprise A/S (Nu: Celco Fliseentreprise ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2020
Registreringsdato: 23.02.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.04.2020 - 10.09.2024
Reel ejer
24.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2017 - 23.02.2020
Direktør
11.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2018 - 15.01.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.11.2016 - 01.04.2017
Direktør
11.11.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Otto Riis Villumsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Celco 2019 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -120' DKK. Gennem sit holdingselskab Celco 2019 Holding ApS har Jens dermed også andele i Celco Handel & Håndværk ApS (100%), Celco Fliseentreprise ApS (100%) & Celco Flisefirma ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Otto Riis Villumsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Celco Handel & Håndværk ApS landede et overskud på 8.872' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Celco Flisefirma ApS landede et underskud på 9.446' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.034' DKK (Celco Flisefirma ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 121' DKK (Celco 2019 Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (Celco Handel & Håndværk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.140' DKK (Celco Fliseentreprise A/S (Nu: Celco Fliseentreprise ApS)).