Morten Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokatfirmaet Drachmann (Ejer) |
Største overskud: | 37.908' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -6.953' DKK CIESLAK HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 71.830' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 119.996' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 288 årsværk hos MSE ENTREPRISE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANEMOSE HOLDING ApS (15 år 1 måned) |
Seed: 345670939
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 hos Advokatfirmaet Drachmann (tidligere Advokatfirmaet Drachmann I/S v/L Rømø, J Thomsen og M Jensen) med titlen som Ejer. Morten Jensen købte en part af virksomheden d. 1. januar 2007 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Morten af: Lone Rømø og Jørgen Pape Thomsen. Titlen som Ejer bestred Morten i 9 år 1 måned, før stoppet d. 29. februar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
PMT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Fendvig ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Salon Egebæk ApS
Ejerandel: 100% -
Fendvig Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Skolegade 24 ApS
Via Fendvig ApS -
Ron Cueva 1501 ApS
Via Salon Egebæk ApS -
WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB
Via Fendvig Advokatanpartsselskab
Direktørposter (4)
-
Fendvig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2016 -
Skolegade 24 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2016 -
Salon Egebæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2022 -
Fendvig Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2022
Bestyrelsesposter (16)
-
KIM HJORTH ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.04.2024 -
KIM HJORTH HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.04.2024 -
WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2022 -
LANGHOLT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2023 -
VOGNMANDSFORRETNINGEN JESPER GREEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.02.2024 -
ROMME HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.10.2023 -
TANDLÆGE BENT SØNDERGAARD ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.01.2023 -
IDESTRUP PRIVATSKOLES VENNER ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.12.2023 -
MSE ENTREPRISE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2015 -
Ejendomsfonden for Krokodille Zoo
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2019 -
A/S C. Aarslew-Jensen
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.06.2020 -
Kyst & By A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2020 -
Scandinavian Impact ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.11.2023 -
Han'ei holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2024 Ny -
Fonden Krokodille Zoo
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2021 -
HJ Hansen Invest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2024 Ny
Tidslinje (356)
-
Malermester Michau ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Norman 2018 Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
FANTASMUS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fendvig Advokatanpartsselskab (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 218' DKK. Igennem holdingselskabet Fendvig Advokatanpartsselskab har Morten derfor også ejerandele i WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Morten Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos MSE ENTREPRISE A/S der præsenterede et overskud på 37.908' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos VOGNMAND PREBEN ANDERSEN ApS der præsenterede et underskud på 2.616' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 166 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 1 måned fra 2007 til 2023 hos HANEMOSE HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 37.908' DKK (MSE ENTREPRISE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 140' DKK (VOGNMANDSFORRETNINGEN JESPER GREEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.830' DKK (MSE ENTREPRISE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -43' DKK (Ron Cueva 1501 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Morten Dobel Ammentorp.