Rasmus Dahlgren
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FESTIVALGREJ.DK v/Rasmus Dahlgren Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 3.020' DKK RD Engros ApS (2023) |
Største underskud: | -456' DKK RD HOLDING SØSUM ApS (2015) |
Største egenkapital: | 6.555' DKK SER HEGN ØST ApS (2021) |
Største gæld: | 10.300' DKK SER HEGN ØST ApS (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SER HEGN ØST ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af RD HOLDING SØSUM ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 1333887373
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 ved FESTIVALGREJ.DK v/Rasmus Dahlgren Jensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rasmus Dahlgren der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 7 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen sportsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
T.G. ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 10-14.99% -
RD HOLDING SØSUM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
COOL-WELL DANMARK ApS
Via RD HOLDING SØSUM ApS -
RD Engros ApS
Via RD HOLDING SØSUM ApS -
COOL-WELL ApS
Via RD HOLDING SØSUM ApS
Direktørposter (4)
-
COOL-WELL DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2013 -
COOL-WELL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2011 -
RD HOLDING SØSUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2022 -
RD Engros ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Tanooki Group ApS (Nu: T.G. ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
Tanooki Group ApS (Nu: T.G. ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
Tanooki Group ApS (Nu: T.G. ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
04.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - 23.11.2023
Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
17.03.2008 - 18.08.2022
Ejer
17.03.2008 - Stadig aktiv
Direktør
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.09.2020 - 21.09.2020
Reel ejer og Direktør
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RD Engros ApS fremviste et overskud på 3.020' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor RD HOLDING SØSUM ApS fremviste et underskud på 456' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.020' DKK (RD Engros ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 422' DKK (RD HOLDING SØSUM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.355' DKK (RD Engros ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (RD HOLDING SØSUM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Christian Villadsen Lunner.