Jan Jakob Bech Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 1994 (30 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JONIK TRADING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 22.593' DKK EUROMILJØ DANMARK A/S (Nu: Blue Logistics Group A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -13.743' DKK EUROMILJØ DANMARK A/S (Nu: Blue Logistics Group A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 11.087' DKK EUROMILJØ DANMARK A/S (Nu: Blue Logistics Group A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 15.373' DKK EUROMILJØ DANMARK A/S (Nu: Blue Logistics Group A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos V21 A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JONIK TRADING ApS (30 år 7 måneder) |
Seed: 772335886
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1994 i JONIK TRADING ApS (tidligere KUFA INVEST ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Jan Jakob Bech Hansen købte virksomheden JONIK TRADING ApS den 21. februar 1994. Jan har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Jan nu besiddet i 30 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med beklædning. Her mere end 30 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et underskud på 161' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JONIK TRADING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ANNISSE NORD ApS
Via JONIK TRADING ApS -
V21 Holding A/S
Via JONIK TRADING ApS -
V21 A/S
Via V21 Holding A/S
Direktørposter (1)
-
JONIK TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.1998
Bestyrelsesposter (2)
-
V21 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2021 -
V21 Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022
Tidslinje (12)
-
V21 Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
V21 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021 -
Bech & junge I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.07.2020
Registreringsdato: 30.07.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JONIK TRADING ApS -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via V21 Holding A/S -
Ejer
21.02.1994 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.12.2006 - 30.07.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2006 - 10.12.2013
Direktør
22.09.2009 - 10.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor KUFA INVEST ApS (Nu: JONIK TRADING ApS) landede et overskud på 2.903' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor KUFA INVEST ApS (Nu: JONIK TRADING ApS) landede et underskud på 1.568' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.289' DKK (V21 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10.941' DKK (V21 Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.577' DKK (V21 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Hans Froholdt.