Bo Dybdal Spellerberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bo Dybdal Spellerberg (Ejer) |
Største overskud: | 949' DKK BDS Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -413' DKK Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.687' DKK BDS Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 17.523' DKK Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos CAFÉ CLEIN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bo Dybdal Spellerberg (11 år 8 måneder) |
Seed: 491246459
Karrieren I Danmark startede i 2007 hos Bo Dybdal Spellerberg i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bo Dybdal Spellerberg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Bo i 11 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BDS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS
Via BDS Holding ApS
Direktørposter (1)
-
BDS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2021
Tidslinje (13)
-
Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021 -
BDS Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
BDS Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BDS Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2013 - 02.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
16.03.2012 - 23.02.2016
Ejerandel: 100%
Bo Dybdal Spellerberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BDS Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.687' DKK. Gennem holdingselskabet BDS Holding ApS har Bo derfor også andele i Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Bo Dybdal Spellerberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BDS Holding ApS kunne fremvise et overskud på 949' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MILLE HOLDING 2012 ApS kunne fremvise et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 949' DKK (BDS Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 413' DKK (Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.687' DKK (BDS Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -361' DKK (Nyborg Ejendom & Sport Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Daniel Stentebjerg Petersen.