Karoline Linneberg Reenberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Jyske Byejendomme XI (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Jyske Byejendomme XI (17 år 1 måned) |
Seed: 1018793275
Det hele startede i 2006 hos I/S Jyske Byejendomme XI i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne René Haugaard, Arezu Ghayumi, Jann Pedersen, Daniel Igor Tudic Yammine, Allan Hallundbæk Nielsen, Omar Zaman Khan, Shamaila Sahir Ek-Sarfraz, Karsten Junker-Nielsen, Brian Brorson Kristiansen, Anton Buch Kristensen, Brian Søndergaard, Thomas Hjortshøj Aagaard, Kim Bjørn Lygnugaris, Dennis Hvenegaard Larsen, Birgit Nordby, Bo Brian Grandahl, Jens Jørn Lindgren Løth, Finn Krog, Gitte Nymann Krog, Kent Harry Mathias Outzen Meier at Karoline Linneberg Reenberg stiftede I/S Jyske Byejendomme XI den dag i december 2006. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karoline i 17 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2023.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
I/S Jyske Byejendomme XI (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Smedegård Gårdbutik I/S (Nu: Karolines Gaard I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Smedegård Gårdbutik I/S (Nu: Karolines Gaard I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2009
Registreringsdato: 01.12.2009
Blå bog (fortsat)
Karoline har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.2006 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2009 - 31.12.2017
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Karoline' netværk er Jann Pedersen.