Søren Pihl Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKAN-TRAILER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.057' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2005 A/S (2013-14) |
Største underskud: | -1.010' DKK BEWA INVEST A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 14.964' DKK BEWA INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 4.265' DKK BEWA INVEST A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos K AUTOMATION ApS (Nu: BBS07 ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af DRACHMANN ADVOKATER I/S (17 år 8 måneder) |
Seed: 1578773716
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2006 ved SKAN-TRAILER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Pihl Hansen i 7 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2013.
I dag arbejder virksomheden med engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 62' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DRACHMANN ADVOKATER I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Udlejning v/ Advokat Søren Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JUBAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BENFRINVEST A/S
Via JUBAS HOLDING ApS -
DRACHMANN ADMINISTRATION A/S
Via BENFRINVEST A/S
Direktørposter (2)
-
JUBAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2007 -
BENFRINVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2007
Bestyrelsesposter (6)
-
BEWA INVEST A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2023 -
PRE MANAGEMENT DENMARK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.01.2024 -
Sonnerupgaard A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.02.2024 -
BENFRINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2007 -
TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.12.2021 -
Ejendomsselskabet Møllebakken 2018 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
Ejendomsselskabet Møllebakken 2018 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2024
Registreringsdato: 11.08.2024 -
Colnago Scandinavia ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
With WorkWear ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Pihl Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DRACHMANN ADMINISTRATION A/S der præsenterede et overskud på 972' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved BEWA INVEST A/S der præsenterede et underskud på 63' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til i dag hos BENFRINVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 972' DKK (DRACHMANN ADMINISTRATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 63' DKK (BEWA INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 14.964' DKK (BEWA INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.019' DKK (JUBAS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jakob Vinding.