Mohammed Wachah
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jaguar Transport I/S v/Adnan Ergin & Mohammed Wachah (Ejer) |
Største overskud: | 212' DKK Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -166' DKK Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 170' DKK Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 373' DKK Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nem Media ApS (8 år 2 måneder) |
Seed: 1345394401
Erhvervskarrieren startede i 2007 i Jaguar Transport I/S v/Adnan Ergin & Mohammed Wachah i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Adnan Ergin at Mohammed Wachah stiftede Jaguar Transport I/S v/Adnan Ergin & Mohammed Wachah den dag i marts 2007. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mohammed i 5 måneder, før fratrædelsen d. 21. august 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nem Media ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nem Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Targo (Nu: Nem Media) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2016
Registreringsdato: 14.09.2016 -
Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2016
Registreringsdato: 22.06.2016 -
Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2016
Registreringsdato: 22.06.2016
Blå bog (fortsat)
Mohammed har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2013 - 14.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2007 - 21.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) kunne fremvise et overskud på 212' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Nem Media IVS (Nu: Nem Media ApS) kunne fremvise et underskud på 166' DKK.