Johnny Elmelund
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.N. TRADING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.187' DKK TOURGEAR Nordic ApS (2021-22) |
Største underskud: | -679' DKK TOURGEAR ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.168' DKK TOURGEAR Nordic ApS (2021-22) |
Største gæld: | 24.758' DKK TOURGEAR Nordic ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TOURGEAR Nordic ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af J. Elmelund Wine & Invest (17 år 6 måneder) |
Seed: 1193999303
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 ved J.N. TRADING ApS (tidligere JOHNNY NIELSEN HOLDING ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Johnny Elmelund i 2 år, før fratrædelsen den 30. juni 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
J. Elmelund Wine & Invest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J. ELMELUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TOURGEAR Nordic ApS
Via J. ELMELUND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
J. ELMELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2011 -
TOURGEAR Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
TOURGEAR Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
TOURGEAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
TOURGEAR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
TOURGEAR Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015
Blå bog (fortsat)
Johnny har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.01.2011 - 10.06.2020
Direktør
28.03.2011 - 10.06.2020
Bestyrelsesmedlem
04.09.2014 - 10.06.2020
Ejerandel: 16,67% -
Direktør
23.06.2003 - 30.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Elmelund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. ELMELUND HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.063' DKK. Igennem sit holdingselskab J. ELMELUND HOLDING ApS har Johnny dermed også ejerandele i TOURGEAR Nordic ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Johnny Elmelund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TOURGEAR Nordic ApS fremviste et overskud på 2.187' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor TOURGEAR ApS fremviste et underskud på 679' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Michael Bildsøe Møller.