Morten Sejer
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sejers Maskinudlejning v/Morten Juhl Sejer Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 119' DKK SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -161' DKK SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 313' DKK SEJERS HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.080' DKK SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sejers Maskinudlejning v/Morten Juhl Sejer Nielsen (17 år 5 måneder) |
Seed: 12983223
Karrieren som leder begyndte den dag i 2007 ved Sejers Maskinudlejning v/Morten Juhl Sejer Nielsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Sejer og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Morten nu besiddet i 17 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning og leasing af entreprenørmateriel.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sejers Maskinudlejning v/Morten Juhl Sejer Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SEJERS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS UNDER KONKURS
Via SEJERS HOLDING ApS -
FF 2024 ApS
Via SEJERS HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SEJERS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2014
Registreringsdato: 13.08.2014 -
SEJERS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2008
Registreringsdato: 02.06.2008
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.05.2008 - Stadig aktiv
Direktør
02.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.12.2007 - 01.03.2024
Reel ejer
01.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Sejer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SEJERS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 94' DKK. Gennem sit holdingselskab SEJERS HOLDING ApS har Morten dermed også andele i SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS (100%) og FF 2024 ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Sejer, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS landede et overskud på 119' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SEJERS ENTREPRENØRFORRETNING ApS landede et underskud på 161' DKK.