Hung Nhat Pham
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2007 - 31. maj 2009 |
Karrieren startede hos: | Saigon House/LB Vasketeria V/ H.N.Pham (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Saigon House/LB Vasketeria V/ H.N.Pham (2 år 1 måned) |
Seed: 319900631
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Hung Nhat Pham. Den første gang Hung var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2007 hos Saigon House/LB Vasketeria V/ H.N.Pham (tidligere LB Vasketeria v/Hung Nhat Pham) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hung Nhat Pham der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Hung i 2 år 1 måned, før stoppet d. 31. maj 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2009.
Tidslinje (2)
-
LB Vasketeria v/Hung Nhat Pham (Nu: Saigon House/LB Vasketeria V/ H.N.Pham) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2009
Registreringsdato: 31.05.2009 -
LB Vasketeria v/Hung Nhat Pham (Nu: Saigon House/LB Vasketeria V/ H.N.Pham) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2007
Registreringsdato: 01.04.2007
Blå bog (fortsat)
Hung har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 3 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.09.2022 - 30.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - 31.05.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Hung' netværk er Jill Ilselil Jensen.