Jonas Karl Cronqvist
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Karl Larsen I/S v/Mikkel Skovgaard Larsen & Jonas Karl Cronqvist (Ejer) |
Største overskud: | 52' DKK Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS) (2023) |
Største underskud: | -319' DKK Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 208' DKK Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS) (2020) |
Største gæld: | 792' DKK Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Cronqvist & Maagaard ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Le Cuisinier I/S (7 år) |
Seed: 311916767
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2007 i Karl Larsen I/S v/Mikkel Skovgaard Larsen & Jonas Karl Cronqvist med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mikkel Larsen Maagaard at Jonas Karl Cronqvist stiftede Karl Larsen I/S v/Mikkel Skovgaard Larsen & Jonas Karl Cronqvist den dag i maj 2007. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jonas i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cronqvist & Maagaard Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nomy Group ApS
Via Cronqvist & Maagaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nomy Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2018 -
Cronqvist & Maagaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Cronqvist & Maagaard ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
Cronqvist & Maagaard Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.07.2018
Registreringsdato: 16.07.2018 -
Cronqvist & Maagaard Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.07.2018
Registreringsdato: 16.07.2018
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.06.2017 - 24.06.2022
Direktør
30.06.2017 - 31.03.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
25.05.2018 - 27.04.2022
Direktør
25.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Stifter og Ejer
15.12.2009 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.05.2007 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jonas Karl Cronqvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cronqvist & Maagaard Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -69' DKK. Igennem holdingselskabet Cronqvist & Maagaard Holding ApS har Jonas derfor også ejerandele i Nomy Group ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Jonas Karl Cronqvist, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS) kunne offentliggøre et overskud på 52' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS) kunne offentliggøre et underskud på 319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52' DKK (Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Cronqvist & Maagaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -69' DKK (Cronqvist & Maagaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -75' DKK (Bitter Bites ApS (Nu: Nomy Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Mikkel Larsen Maagaard.