Alexandra Bastkær Winther
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | A. & P. Consulting I/S v/Poul-Henning Andreassen og Alexandra Shabaneh (Ejer) |
Største overskud: | 4.383.506' DKK Scandi JV Co 2 A/S (2022) |
Største underskud: | -38.460' DKK Alka Fordele A/S (Nu: Fordelsselskabet A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 8.703.942' DKK Scandi JV Co 2 A/S (2021) |
Største gæld: | 17.009' DKK Alka Fordele A/S (Nu: Fordelsselskabet A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Alka Fordele A/S (Nu: Fordelsselskabet A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Forsikring og Pension (1 år 6 måneder) |
Seed: 1602299089
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2007 i A. & P. Consulting I/S v/Poul-Henning Andreassen og Alexandra Shabaneh i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Poul Boss Søvang at Alexandra Bastkær Winther stiftede A. & P. Consulting I/S v/Poul-Henning Andreassen og Alexandra Shabaneh den dag i juli 2007. Hvervet som Ejer og Stifter havde Alexandra i 7 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. februar 2008.
Direktørposter (2)
-
TRYG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
TRYG FORSIKRING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Tidslinje (10)
-
Scandi JV Co 2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Scandi JV Co 2 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA LIV II
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Alexandra har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2023 - 29.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2022 - 23.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.568' DKK (Scandi JV Co 2 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.128' DKK (Alka Fordele A/S (Nu: Fordelsselskabet A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.726' DKK (Scandi JV Co 2 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.784' DKK (Alka Fordele A/S (Nu: Fordelsselskabet A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Alexandra' netværk er Lars Ulrik Bonde.