Carsten Tilm
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 406.185' DKK DIGIANSWER A/S (Nu: Freescale Semiconductor Danmark A/S) (2015) |
Største underskud: | -19.334' DKK NANONORD A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 691.390' DKK DIGIANSWER A/S (Nu: Freescale Semiconductor Danmark A/S) (2015) |
Største gæld: | 74.165' DKK NANONORD A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHOTELLET, AALBORG (14 år 9 måneder) |
Seed: 718319873
Det begyndte den dag i 2001 hos K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Tilm i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 23. februar 2004.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 23.903' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHOTELLET, AALBORG
Ejerandel: 5-9.99% -
TILM MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHOTELLET, AALBORG -
DANISH SUN ENERGY ApS
Via TILM MANAGEMENT ApS -
Danish WindSun Development ApS
Via DANISH SUN ENERGY ApS -
Nysum Solar ApS
Via DANISH SUN ENERGY ApS -
TILM Contractors ApS
Via TILM MANAGEMENT ApS
Direktørposter (4)
-
Danish WindSun Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2017 -
Nysum Solar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2022 -
TILM MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2011 -
TILM Contractors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2021 -
Nysum Solar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2022 -
DANISH SUN ENERGY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.07.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (55)
-
Hjordkær Sol K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
Nysum Solar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
Nysum Solar ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via DANISH SUN ENERGY ApS -
Stifter og Direktør
02.11.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - 08.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.02.2016 - 15.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.02.2020 - 25.05.2020
Direktør
01.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.05.2020 - 15.03.2022
Ejer
16.03.2022 - 16.03.2022
Reel ejer
16.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG landede et overskud på 23.903' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG landede et underskud på 7.495' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.903' DKK (K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.652' DKK (DANISH SUN ENERGY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 131.487' DKK (K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -260' DKK (Danish WindSun Development IVS (Nu: Danish WindSun Development ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Lars Fogh.