Martin Busekist Kjerkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MBA Travel v/M. B. Kjerkegaard (Ejer) |
Største overskud: | 2.886.602' DKK Nitor Holding ApS (Nu: Nitor Energy A/S) (2022) |
Største underskud: | -282' DKK Nitor Trading A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.856.675' DKK Nitor Holding ApS (Nu: Nitor Energy A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.457.917' DKK Nitor Holding ApS (Nu: Nitor Energy A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos Nitor Holding ApS (Nu: Nitor Energy A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBA Travel v/M. B. Kjerkegaard (9 år 1 måned) |
Seed: 1309914458
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2007 i MBA Travel v/M. B. Kjerkegaard (tidligere MBA Travel v/Martin Busekist Andersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Busekist Kjerkegaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 9 år 1 måned, inden stoppet d. 30. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Busekist Holding ApS af 22/6 2016
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
MBA Travel ApS
Via Busekist Holding ApS af 22/6 2016 -
NIO Global Diversified V K/S
Via Busekist Holding ApS af 22/6 2016 -
NIO Private Equity Fund I K/S
Via NIO Global Diversified V K/S -
NIO PE I Blocker ApS
Via NIO Private Equity Fund I K/S -
Nitor Holding ApS
Via Busekist Holding ApS af 22/6 2016Nyt selskab -
Nitor Energy A/S
Via Nitor Holding ApS -
NEINV ApS
Via Nitor Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
MBA Travel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2016 -
Nitor Energy A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2017 -
Busekist Holding ApS af 22/6 2016
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2016 -
Nitor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2024 Ny -
NEINV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
NEINV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Nitor Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Nitor Energy ApS (Nu: Nitor Energy A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2020
Registreringsdato: 24.09.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nitor Holding ApS -
Direktør og Ejer
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Busekist Holding ApS af 22/6 2016 -
Stifter, Direktør og Ejer
22.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.08.2017 - 17.09.2020
Direktør
11.08.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.09.2020 - 24.09.2020
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.08.2017 - 18.12.2019
Ejerandel: 33,33%
Martin Busekist Kjerkegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Busekist Holding ApS af 22/6 2016 (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 317.411' DKK. Igennem sit holdingselskab Busekist Holding ApS af 22/6 2016 har Martin dermed også ejerandele i MBA Travel ApS (100%), NIO Global Diversified V K/S (10-14.99%) & Nitor Holding ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Busekist Kjerkegaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Nitor Holding ApS (Nu: Nitor Energy A/S) fremviste et overskud på 2.886.602' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 206.818' DKK (Busekist Holding ApS af 22/6 2016).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 317.411' DKK (Busekist Holding ApS af 22/6 2016).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 763' DKK (MBA Travel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Simon Birch Hansen.