Erik Skjoldlykke Berthelsen
Erhvervsaktiv: | 4. jul. 2019 - 1. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | BERTONI KØBMAGERGADE 39 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.260' DKK BERTONI KØBMAGERGADE 39 ApS (2017) |
Største underskud: | -19.310' DKK BERTONI KØBMAGERGADE 39 ApS (2016) |
Største egenkapital: | 5.000' DKK HEDEMANNSGADE 18 ApS (2018) |
Største gæld: | 65.878' DKK BERTONI KØBMAGERGADE 39 ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skjoldlykke Advokatfirma (3 år 2 måneder) |
Seed: 889281954
Det hele begyndte den dag i 2019 ved BERTONI KØBMAGERGADE 39 ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Erik Skjoldlykke Berthelsen i 8 måneder, før fratrædelsen den 9. marts 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 45.260' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 9. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skjoldlykke Advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Nordic Consult AI ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Nordic Consult AI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2023
Tidslinje (13)
-
Dain ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Dain ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Nordic Consult AI ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2023 - 01.01.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2020 - 24.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2020 - 17.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Michael Vøgt Rasmussen Høtoft.