Henrik Vesterskov Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHR. JUUL ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.406' DKK CHR. JUUL ANDERSEN A/S (2015) |
Største underskud: | -2.148' DKK CHR. JUUL ANDERSEN A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 5.124' DKK CHR. JUUL ANDERSEN A/S (2015) |
Største gæld: | 14.366' DKK CHR. JUUL ANDERSEN A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos CHR. JUUL ANDERSEN A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHR. JUUL ANDERSEN A/S (15 år 4 måneder) |
Seed: 628097310
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 ved CHR. JUUL ANDERSEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Vesterskov Johansen i 15 år 4 måneder, før fratrædelsen den 23. august 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 12' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Destination NORD & Partners A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2020 -
VISITAALBORG PROPERTIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
VISITAALBORG PROPERTIES A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2020
Registreringsdato: 04.09.2020 -
VISIT AALBORG PRODUCTION A/S (Nu: Destination NORD & Partners A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2020
Registreringsdato: 04.09.2020 -
Østergaard Hestepension I/S v/Henrik Johansen & Lene Hjølund Johansen (Nu: Østergaard Hestepension I/S v/Henrik Johansen m. fl) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.11.2017 - 18.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2019 - 09.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.06.2020 - 15.11.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Henrik Vesterskov Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved CHR. JUUL ANDERSEN A/S der præsenterede et overskud på 3.406' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved CHR. JUUL ANDERSEN A/S der præsenterede et underskud på 214' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 2001 til 2016 hos CHR. JUUL ANDERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 550' DKK (VISITAALBORG PROPERTIES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.437' DKK (CHR. JUUL ANDERSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.238' DKK (VISIT AALBORG PRODUCTION A/S (Nu: Destination NORD & Partners A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Anja Otte Vangkilde Mathiasen.