Thomas Siersbæk Heller-Njor
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Njor v/Thomas Heller-Njor (Ejer) |
Største overskud: | 497' DKK The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) (2023) |
Største underskud: | -73' DKK The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 472' DKK The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) (2023) |
Største gæld: | 733' DKK The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Børnehuset ved Kongens Have S/I (6 år 9 måneder) |
Seed: 996544260
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 ved Njor v/Thomas Heller-Njor som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Siersbæk Heller-Njor der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 6 måneder, før fratrædelsen den 29. februar 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Njor Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CostBits ApS
Via Njor Holding ApS -
Elepanten ApS UNDER KONKURS
Via CostBits ApS -
CostAdvisory ApS
Via Njor Holding ApS
Direktørposter (3)
-
CostBits ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2022 -
CostAdvisory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2022 -
Njor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Njor Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
CostAdvisory ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.09.2022
Registreringsdato: 23.09.2022 -
CostBits ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2022
Registreringsdato: 23.05.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
09.06.2023 - 14.07.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.08.2019 - 15.05.2022
Reel ejer
05.08.2019 - 14.05.2022
Reel ejer
15.05.2022 - Stadig aktiv
Direktør
23.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Thomas Siersbæk Heller-Njor er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Njor Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 421' DKK. Igennem sit holdingselskab Njor Holding ApS har Thomas dermed også ejerandele i CostBits ApS (100%) og CostAdvisory ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Siersbæk Heller-Njor, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) fremviste et overskud på 497' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS) fremviste et underskud på 73' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 497' DKK (The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 24' DKK (CostAdvisory ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 472' DKK (The Amazon Projects ApS (Nu: CostBits ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 21' DKK (CostAdvisory ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kristina Siersbæk Heller-njor.