Annette Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Coordinate.dk v/Annette Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 9.514' DKK RYSLINGE TAGDÆKNING A/S (2023) |
Største underskud: | -821' DKK RYSLINGE TAGDÆKNING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 12.092' DKK RYSLINGE TAGDÆKNING A/S (2023) |
Største gæld: | 35.069' DKK FONDEN AF 12.12.2005 (2014) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos RYSLINGE TAGDÆKNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RYSLINGE TAGDÆKNING A/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 1800425546
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2007 ved Coordinate.dk v/Annette Poulsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Annette Poulsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Annette i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden reklamevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
RYSLINGE TAGDÆKNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Midtfyns Ferieby ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2020
Registreringsdato: 25.03.2020 -
FONDEN AF 12.12.2005
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
Midtfyns Ferieby ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2018
Registreringsdato: 21.02.2018
Blå bog (fortsat)
Annette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2017 - 20.02.2018
Bestyrelsesmedlem
21.02.2018 - 25.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2017 - 01.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2007 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2007 - 01.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Annette Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved RYSLINGE TAGDÆKNING A/S der præsenterede et overskud på 9.514' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved RYSLINGE TAGDÆKNING A/S der præsenterede et underskud på 821' DKK.
Annette har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 2017 til i dag hos RYSLINGE TAGDÆKNING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Johnny Poulsen.