Verner Kristiansen
Karrieren startede hos: | OBTON SOLENERGI PATURIN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (Ejer) |
Største overskud: | 115.932' DKK Kampmannsgaard P/S (2018) |
Største underskud: | -31.358' DKK Kampmannsgaard P/S (2023) |
Største egenkapital: | 233.589' DKK Kampmannsgaard P/S (2021) |
Største gæld: | 273.687' DKK Kampmannsgaard P/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S OBTON SOLENERGI CREMONA I (2023) |
Seed: 423231066
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved OBTON SOLENERGI PATURIN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB i hvervet som Ejer. Denne rolle har Verner Kristiansen nu besiddet i 2010 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
OBTON SOLENERGI PATURIN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
VERNER KRISTIANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Bredgade 25D I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
OBTON SOLENERGI NIVELLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
A/S ValueBuilding VIII
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S OBTON SOLENERGI CREMONA I
Via OBTON SOLENERGI CREMONA I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
K/S OBTON SOLENERGI PATURIN
Via OBTON SOLENERGI PATURIN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
VERNER KRISTIANSEN ApS
Via VERNER KRISTIANSEN HOLDING ApS -
K/S OBTON SOLENERGI NIVELLE
Via OBTON SOLENERGI NIVELLE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (2)
-
VERNER KRISTIANSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2010 -
VERNER KRISTIANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2010
Bestyrelsesposter (4)
-
A/S Difko ValueBuilding III
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2017 -
Kampmannsgaard P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2018 -
Komplementarselskabet Kampmannsgaard ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2018 -
Koncenton Kampmanns Gaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
KRONBORG INVESTOR XII ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
KRONBORG INVESTOR XII ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Koncenton Kampmanns Gaard A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Verner har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2010 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Verner Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VERNER KRISTIANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.404' DKK. Gennem sit holdingselskab VERNER KRISTIANSEN HOLDING ApS har Verner dermed også andele i VERNER KRISTIANSEN ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Verner Kristiansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VERNER KRISTIANSEN HOLDING ApS landede et overskud på 959' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor A/S ValueBuilding VIII landede et underskud på 1.084' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 602' DKK (K/S OBTON SOLENERGI NIVELLE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31.358' DKK (Kampmannsgaard P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 182.603' DKK (Kampmannsgaard P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Komplementarselskabet Kampmannsgaard ApS).
En af de forbindelser som går igen i Verner' netværk er Bo Valdemar Vaaben.