Mogens Jørgensen
Karrieren startede hos: | DANICA EJENDOMME P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.623.000' DKK TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (Nu: DANICA EJENDOMME P/S) (2016) |
Største underskud: | -1.336.000' DKK TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (Nu: DANICA EJENDOMME P/S) (2023) |
Største egenkapital: | 36.074.000' DKK TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (Nu: DANICA EJENDOMME P/S) (2022) |
Største gæld: | 4.263.660' DKK Commercial Real Estate Denmark P/S (2014) |
Flest årsværk: | 565 årsværk hos REASSURANCE- ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 3.1.1986 A/S (Nu: ALERIS A/S) (2023) |
Seed: 1117449147
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved DANICA EJENDOMME P/S (tidligere TELLUS EJENDOMSINVEST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Jørgensen i 84 år 2 måneder, før stoppet den 9. marts 2000.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.336.000' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mogens Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
CRED Fund 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2024
Bestyrelsesposter (13)
-
Core Bolig VII Kommanditaktieselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 5
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 8
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 7
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Commercial Real Estate Denmark P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
THORKILD KRISTENSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2021 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 9
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016 -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 10
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (261)
-
CRED Fund 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
FAMILIEN SKAK HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2022
Registreringsdato: 09.06.2022 -
Core Bolig VII Investorselskab ApS (Nu: Diresco ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 108 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB der præsenterede et overskud på 1.072.466' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Core Bolig VII Kommanditaktieselskab der præsenterede et underskud på 58.370' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 97 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 84 år 2 måneder fra 1915 til 2000 hos DANICA EJENDOMME P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 91.723' DKK (BALTICA PENSIONSERVICE A/S (Nu: DANSK EJENDOMSFOND I A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.336.000' DKK (TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (Nu: DANICA EJENDOMME P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.738.000' DKK (TELLUS EJENDOMSINVEST A/S (Nu: DANICA EJENDOMME P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.709' DKK (FORAS HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er John Bødker.