Carsten Hylbæk Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONSET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 190' DKK Sørensen & Sørensen ApS (2022-23) |
Største underskud: | -21' DKK Sørensen & Sørensen Grafisk IVS (Nu: Kokkehjælp ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 187' DKK Sørensen & Sørensen ApS (2022-23) |
Største gæld: | 80' DKK Carsten & Per IVS (Nu: Entreprise Partnere ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FURESØENS PREPRESS ApS (22 år 1 måned) |
Seed: 843566374
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1986 ved CONSET ApS (tidligere ASX 10787 ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Carsten Hylbæk Sørensen i 4 år 10 måneder, før stoppet den 21. august 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. november 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sørensen & Sørensen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sørensen & Sørensen ApS
Via Sørensen & Sørensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Sørensen & Sørensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
Sørensen & Sørensen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2022
Tidslinje (25)
-
Carsten & Per IVS (Nu: Entreprise Partnere ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Carsten & Per IVS (Nu: Entreprise Partnere ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022 -
Sørensen & Sørensen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.10.2022
Registreringsdato: 20.10.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
06.11.2019 - 01.01.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
06.11.2019 - 10.06.2021
Reel ejer
06.11.2019 - 08.12.2019
Ejer
09.12.2019 - 10.06.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.12.2010 - 30.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Hylbæk Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sørensen & Sørensen Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Gennem holdingselskabet Sørensen & Sørensen Holding ApS har Carsten derfor også andele i Sørensen & Sørensen ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Carsten Hylbæk Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Sørensen & Sørensen ApS kunne fremvise et overskud på 190' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Carsten & Per IVS (Nu: Entreprise Partnere ApS) kunne fremvise et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 190' DKK (Sørensen & Sørensen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 14' DKK (Sørensen & Sørensen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 187' DKK (Sørensen & Sørensen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 29' DKK (Sørensen & Sørensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Per Sørensen.