Niels Fuglsang Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | Golf id I/S v/ Nicholas Dalby Schou og Niels Fuglsang Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 76.257' DKK WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS) (2019) |
Største underskud: | -36.956' DKK WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 128.057' DKK WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS) (2023) |
Største gæld: | 147.721' DKK WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Golf id I/S v/ Nicholas Dalby Schou og Niels Fuglsang Hansen (6 år 5 måneder) |
Seed: 582314416
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 ved Golf id I/S v/ Nicholas Dalby Schou og Niels Fuglsang Hansen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Nicholas Fromm Schou at Niels Fuglsang Hansen stiftede Golf id I/S v/ Nicholas Dalby Schou og Niels Fuglsang Hansen den dag i september 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 6 år 5 måneder, før stoppet den 20. februar 2014.
Virksomheden opererede indenfor anden reklamevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lille Godthåb Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mikropolis Ejendom ApS
Via Lille Godthåb Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lille Godthåb Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2020 -
Mikropolis Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
Strandroseparken 2 ApS (Nu: Østerbækvej 34 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021 -
Strandroseparken 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021 -
Strandroseparken Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
24.05.2019 - 07.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.05.2019 - 07.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.05.2019 - 07.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Fuglsang Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lille Godthåb Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Lille Godthåb Holding ApS har Niels derfor også andele i Mikropolis Ejendom ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Niels Fuglsang Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Strandroseparken 2 ApS (Nu: Østerbækvej 34 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.800' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Blockchain Nordic Real Estate ApS (Nu: Butterberg ApS) kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.281' DKK (WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 128.057' DKK (WestMarket A/S (Nu: RetReal NSF III Vesterbro ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Lille Godthåb Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Maria Elisabeth Pedersen.