Lasse Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | Roha Entrepenørerne I/S v/Lasse Stigaard Hansen & Kenneth René Schack Roslev (Ejer) |
Største overskud: | 659' DKK O-GREEN ApS (2017) |
Største underskud: | -1.501' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2015) |
Største egenkapital: | 4.235' DKK K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (2013-14) |
Største gæld: | 3.402' DKK O-GREEN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos O-GREEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S OBTON SOLENERGI HOLZ (9 år 9 måneder) |
Seed: 1039229885
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 ved Roha Entrepenørerne I/S v/Lasse Stigaard Hansen & Kenneth René Schack Roslev med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kenneth René Schack Roslev at Lasse Hansen stiftede Roha Entrepenørerne I/S v/Lasse Stigaard Hansen & Kenneth René Schack Roslev den dag i september 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lasse i 3 måneder, før stoppet den 30. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor landskabspleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
Enegaarde udlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
O-Blue Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI HOLZ
Via OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
O-GREEN ApS
Via O-Blue Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
O-Blue Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Dato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
O-Blue Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Navnehistorik (2)
-
28.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Lasse har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
22.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
24.04.2024 - 06.09.2024
Ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Lasse Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn O-Blue Holding ApS (ejer lige nu 50%). Igennem holdingselskabet O-Blue Holding ApS har Lasse derfor også ejerandele i O-GREEN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lasse Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S OBTON SOLENERGI HOLZ kunne offentliggøre et overskud på 273' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI HOLZ kunne offentliggøre et underskud på 1.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 280' DKK (O-GREEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.120' DKK (O-GREEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (OBTON SOLENERGI HOLZ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Helmut Maldonado Heidtmann.