Joy Vasiljev
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | the Organic Company v/Joy Vasiljev (Ejer) |
Største overskud: | 1.104' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2021) |
Største underskud: | -3.538' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.859' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2021) |
Største gæld: | 8.141' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos THE ORGANIC COMPANY ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af THE ORGANIC COMPANY ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 1225585700
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 ved the Organic Company v/Joy Vasiljev i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Joy Vasiljev der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Joy i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IT MATTERS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
Via IT MATTERS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
IT MATTERS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
THE ORGANIC COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2017
Tidslinje (16)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2022
Registreringsdato: 03.06.2022 -
THE ORGANIC COMPANY ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
THE ORGANIC COMPANY ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020
Blå bog (fortsat)
Joy har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
10.05.2011 - 04.11.2014
Direktør
10.05.2011 - 02.09.2019
Ejer
06.11.2014 - 31.12.2016
Ejer
01.01.2017 - 01.06.2020
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.02.2017 - Stadig aktiv
Direktør
03.09.2019 - 02.06.2022
Direktør
03.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,4% -
Stifter og Ejer
01.09.2007 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Joy Vasiljev er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IT MATTERS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -14' DKK. Gennem sit holdingselskab IT MATTERS HOLDING ApS har Joy dermed også andele i THE ORGANIC COMPANY ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Joy Vasiljev, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor THE ORGANIC COMPANY ApS landede et overskud på 1.104' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor THE ORGANIC COMPANY ApS landede et underskud på 3.538' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.538' DKK (THE ORGANIC COMPANY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (IT MATTERS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -889' DKK (THE ORGANIC COMPANY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Joy' netværk er Hege Borgersen Faber.