Allan Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | AgriCom /buizcom (Ejer) |
Største overskud: | 2.769' DKK JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -1.272' DKK JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 27.627' DKK JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 106.868' DKK JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Dansk Maskincenter A/S (10 år 7 måneder) |
Seed: 551046703
Det hele begyndte den dag i 2007 hos AgriCom /buizcom (tidligere AgroCom v/ Allan Pedersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Allan Pedersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Allan i 5 år 5 måneder, inden stoppet den 28. februar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AH Jelling Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dansk Klimainvest ApS
Via AH Jelling Holding ApS -
KJ KLIMATEKNIK A/S
Via Dansk Klimainvest ApS
Direktørposter (1)
-
AH Jelling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
KJ KLIMATEKNIK A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
KJ KLIMATEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Dansk Klimainvest ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejer
24.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.2016 - 01.03.2024
Reel ejer
30.06.2023 - 20.02.2024
Ejerandel: 46,49% -
Direktør
25.10.2016 - 21.02.2024
Reel ejer
01.11.2016 - 29.06.2023
Reel ejer
30.06.2023 - 20.02.2024
Ejerandel: 46,49% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2012 - 14.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2016 - 30.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AH Jelling Holding ApS (ejer pt. 85%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 28' DKK. Gennem sit holdingselskab AH Jelling Holding ApS har Allan dermed også andele i Dansk Klimainvest ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Allan Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor KJ KLIMATEKNIK A/S landede et overskud på 1.752' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Dansk Klimainvest ApS landede et underskud på 556' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.227' DKK (JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 27.627' DKK (JELLING MASKINFORRETNING A/S (Nu: Dansk Maskincenter A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.457' DKK (KJ KLIMATEKNIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Hanne Wester.