Søren Locher
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | Hauschild Consulting Denmark v/Søren Hauschild Locher (Ejer) |
Største overskud: | 42.504' DKK LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (2021) |
Største underskud: | -9.690' DKK LIVREX ApS (2022) |
Største egenkapital: | 121.993' DKK NORDISK KRIMINALKRØNIKE ApS (2021) |
Største gæld: | 105.583' DKK LIVREX ApS (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine I/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 2077410259
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 hos Hauschild Consulting Denmark v/Søren Hauschild Locher i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Locher der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 8 måneder, inden stoppet den 31. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Norvold & Locher Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S
Via Norvold & Locher Holding ApS
Direktørposter (2)
-
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2024 Ny -
Norvold & Locher Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
ORBITAL HOLDING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 07.09.2021 -
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2023 -
EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2013
Tidslinje (21)
-
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Ping, Vin & Spiritus ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2013 - Stadig aktiv
Ejer
22.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Norvold & Locher Holding ApS
Søren Locher er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Norvold & Locher Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 25' DKK. Gennem sit holdingselskab Norvold & Locher Holding ApS har Søren dermed også andele i EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Locher, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Locher har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND der præsenterede et overskud på 11.596' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ORBITAL HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.851' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 9 måneder fra 2013 til i dag hos EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.596' DKK (LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 221' DKK (CIMA C & I A/S (Nu: CIMA C & I ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 121.675' DKK (LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 25' DKK (Norvold & Locher Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Thomas Bøgelund Norvold.