Rene Nielsson
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RN Elektro v/ Rene Nielsson (Ejer) |
Største overskud: | 14.493' DKK RN ELEKTRO ApS (2022-23) |
Største underskud: | -743' DKK WINDTURBS ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 18.877' DKK RN ELEKTRO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.804' DKK WINDTURBS ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos WINDTURBS ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af RN ELEKTRO ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 2108496545
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 i RN Elektro v/ Rene Nielsson i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rene Nielsson der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rene i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 3. marts 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reparation af elektrisk udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RN ELEKTRO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RN ELEKTRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Windturbs Ejendomme ApS (Nu: R.N. Ejendomme Aps)
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
WINDTURBS ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
Windturbs Ejendomme ApS (Nu: R.N. Ejendomme Aps)
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016
Blå bog (fortsat)
Rene har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.01.2016 - 22.04.2024
Reel ejer
25.11.2021 - 22.04.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - 22.11.2013
Reel ejer
22.11.2013 - 24.11.2021
Direktør
22.11.2013 - 22.03.2023
Reel ejer
25.11.2021 - 01.01.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.2007 - 03.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor RN ELEKTRO ApS kunne fremvise et overskud på 14.493' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor WINDTURBS ApS kunne fremvise et underskud på 743' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.348' DKK (RN ELEKTRO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 18.204' DKK (RN ELEKTRO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.593' DKK (WINDTURBS ApS).