Jens Maybom
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maybom Consult v/Jens Maybom (Ejer) |
Største overskud: | 3.871' DKK KJELKVIST A/S (2021) |
Største underskud: | -401' DKK KJELKVIST A/S (2018) |
Største egenkapital: | 16.919' DKK Kjelkvist Group A/S (2023) |
Største gæld: | 55.172' DKK Kjelkvist Group A/S (2023) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos KJELKVIST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAYBOM HOLDING ApS (12 år) |
Seed: 317825910
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2007 i Maybom Consult v/Jens Maybom med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Maybom der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAYBOM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MK BOLIG ApS
Via MAYBOM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MAYBOM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2012 -
MK BOLIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Kjelkvist Group A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
KJELKVIST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Kjelkvist Group A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
03.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2018 - 31.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2017 - 31.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Maybom er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAYBOM HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 101' DKK. Igennem holdingselskabet MAYBOM HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i MK BOLIG ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Maybom, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MK BOLIG ApS kunne offentliggøre et overskud på 134' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MK BOLIG ApS kunne offentliggøre et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.698' DKK (KJELKVIST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (MAYBOM HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.919' DKK (Kjelkvist Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 101' DKK (MAYBOM HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ole Leonhardt.