Martin Skovgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cosigma I/S v/Peter Trægårdh Christensen og Martin Skovgaard Hansen (Stifter) |
Største overskud: | 58.971' DKK Proveo Solutions A/S (Nu: Selected Group A/S) (2020) |
Største underskud: | -10.492' DKK Proveo Solutions A/S (Nu: Selected Group A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 40.882' DKK Proveo Solutions A/S (Nu: Selected Group A/S) (2022) |
Største gæld: | 40.627' DKK Proveo Solutions A/S (Nu: Selected Group A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Proveo Tech A/S (Nu: Go4Balance Denmark A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cosigma I/S v/Peter Trægårdh Christensen og Martin Skovgaard Hansen (17 år 8 måneder) |
Seed: 1236262210
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 i Cosigma I/S v/Peter Trægårdh Christensen og Martin Skovgaard Hansen med titlen som Stifter og Ejer. Det var sammen med business-partneren Peter Trægårdh Christensen at Martin Skovgaard Hansen stiftede Cosigma I/S v/Peter Trægårdh Christensen og Martin Skovgaard Hansen den dag i januar 2007. Hvervet som Stifter og Ejer har Martin nu bestreddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Cosigma I/S v/Peter Trægårdh Christensen og Martin Skovgaard Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MaSHa Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
MaSHa Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2018 -
Go4Balance Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.07.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Go4Balance Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.07.2021
Tidslinje (15)
-
Proveo Tech A/S (Nu: Go4Balance Denmark A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 26.07.2021
Registreringsdato: 26.07.2021 -
Proveo Tech A/S (Nu: Go4Balance Denmark A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.07.2021
Registreringsdato: 26.07.2021 -
Skovgaard Capital Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.01.2019
Registreringsdato: 15.01.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
28.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.08.2019 - 01.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
27.05.2018 - 15.01.2019
Ejerandel: 100%
Martin Skovgaard Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MaSHa Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.384' DKK. Igennem holdingselskabet MaSHa Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Martin Skovgaard Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MaSHa Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.330' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MaSHa Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.320' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.906' DKK (Proveo Tech A/S (Nu: Go4Balance Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.492' DKK (Proveo Solutions A/S (Nu: Selected Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.468' DKK (Proveo Solutions A/S (Nu: Selected Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.384' DKK (MaSHa Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Børge Sørensen.